THE PILLARS OF ST. MICHAEL`S BETCHWORTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the CIO are for the public benefit,the repair,maintenance,preservation,restoration,and replacement and improvement of the fabric of St.Michael's Church Betchworth and its churchyard,along with the monuments,fittings,fixtures,stained glass,furniture,ornaments and chattels, by making grants from the money collected to the St. Michaels Church Betchworth Parochial Church Council.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Surrey
Llywodraethu
- 06 Hydref 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Arthur Rodin | Cadeirydd | 06 October 2022 |
|
|
||||||
sally norah cronk | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||||
lesley jane bolton | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||||
Pamela Armitage | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||||
MARTIN JOHN HIGGINS | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|||||||
JOHANNA MARIA HAMILTON | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|||||||
Andrew Patrick Lynch | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|||||||
Charles William Smith | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENE?T, THE REPAIR, MAINTENANCE, PRESERVATION, RESTORATION, REPLACEMENT AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC OF ST MICHAEL’S CHURCH BETCHWORTH AND ITS CHURCHYARD, ALONG WITH THE MONUMENTS, FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS, FURNITURE, ORNAMENTS, AND CHATTELS BY MAKING GRANTS FROM THE MONEY COLLECTED TO THE ST. MICHAEL’S BETCHWORTH PAROCHIAL CHURCH COUNCIL (“THE PCC”). IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: (1) TO ENCOURAGE PEOPLE TO BECOME MEMBERS OF THE PILLARS AND PAY THE MEMBERSHIP FEE THEREOF; (2) TO RAISE MONEY BY ANY LAWFUL MEANS FOR THE REPAIR, MAINTENANCE, PRESERVATION, RESTORATION, REPLACEMENT AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC OF ST, MICHAEL’S CHURCH AND ITS CHURCHYARD; (3) TO IMPLEMENT NEW IDEAS FOR COMMUNITY FUNDRAISING IN SUPPORT OF THE REPAIR, MAINTENANCE, PRESERVATION, RESTORATION, REPLACEMENT AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC OF ST. MICHAEL’S CHURCH AND ITS CHURCHYARD; (4) TO MAKE GRANTS FROM THE MONEY COLLECTED TO THE ST. MICHAEL’S BETCHWORTH PAROCHIAL CHURCH COUNCIL (“THE PCC”) FOR THE REPAIR, MAINTENANCE, PRESERVATION, RESTORATION, REPLACEMENT AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC OF ST MICHAEL’S BETCHWORTH AND ITS CHURCHYARD FOLLOWING SPECIFIC REQUESTS FROM THE PCC TREASURER FOR ASSISTANCE; AND (5) TO COLLECT AND DISSEMINATE INFORMATION AND TO RAISE AWARENESS ON ALL MATTERS AFFECTING THESE OBJECTS. THE PILLARS WILL NOT RAISE MONEY TO FUND ANY CLERGY COSTS OR CHARITABLE GIVING BY ST. MICHAEL’S CHURCH BETCHWORTH. THE PILLARS SHALL BE INDEPENDENT OF THE PCC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE STABLES
SANDY LANE
BETCHWORTH
SURREY
RH3 7AA
- Ffôn:
- 07770315907
- E-bost:
- andrewpatricklynch10@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window