THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN NORTH EAST

Rhif yr elusen: 1201984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To assist in bringing the Christian faith to the community and to help those who want to grow in their faith. To work alongside all age groups in nurturing and sustaining a relationship between them and God. To assist and walk alongside those in need, which includes establishing and promoting community projects and providing practical help for the disadvantaged, socially excluded and marginalised.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £123,639
Cyfanswm gwariant: £104,306

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wigan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 2023: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

25 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Stephen Andrew Beck Cadeirydd 23 March 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN SOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN WEST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN TOWN CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN CENTRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Eric Grindrod Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Richard James Arthur Thomas Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Nicola Claire Cosens Ymddiriedolwr 31 October 2023
SALFORD DIOCESE SCHOOLS BUILDING PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Leslie Maurice Williams Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Michael Jordan Knight Ymddiriedolwr 04 October 2022
Dim ar gofnod
Joanne Elizabeth McClennon Ymddiriedolwr 06 September 2022
Dim ar gofnod
Vincent McCarthy Ymddiriedolwr 17 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Susan Yvonne Fulford Ymddiriedolwr 18 April 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN CENTRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN TOWN CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN WEST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN SOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Sandra Jones Ymddiriedolwr 03 November 2020
Dim ar gofnod
Charles Peter Walker Ymddiriedolwr 13 January 2020
Dim ar gofnod
Helen Hollis Ymddiriedolwr 13 January 2020
Dim ar gofnod
David Michael Garrington Ymddiriedolwr 13 January 2020
Dim ar gofnod
Julie Oldham OBE Ymddiriedolwr 13 January 2020
Dim ar gofnod
Joan Garrington Ymddiriedolwr 13 January 2020
Dim ar gofnod
Susan Whittle Ymddiriedolwr 13 January 2020
Dim ar gofnod
Barbara Lynn Holden Ymddiriedolwr 13 January 2020
Dim ar gofnod
Janet Dickinson Ymddiriedolwr 13 January 2020
Dim ar gofnod
Margaret Ruth Bishop Ymddiriedolwr 13 January 2020
Dim ar gofnod
Rev Dorothy Grace Gosling Ymddiriedolwr 01 January 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN SOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN WEST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN TOWN CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN CENTRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Samantha Louise Nicholson Ymddiriedolwr 01 January 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN CENTRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN SOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN WEST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN TOWN CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Stanley Anthony Higginson Ymddiriedolwr 01 January 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN CENTRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN SOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN WEST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN TOWN CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Mark John Wade Ymddiriedolwr 01 January 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN CENTRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN SOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN WEST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Neil John Cook Ymddiriedolwr 01 January 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN SOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN WEST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN TOWN CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN CENTRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Judith Frances Shoesmith Ymddiriedolwr 01 January 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN WEST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £123.64k
Cyfanswm gwariant £104.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.66k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TRANSFORMING WIGAN
WIGAN INVESTMENT CENTRE
WATERSIDE DRIVE
WIGAN
WN3 5BA
Ffôn:
01942410910
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael