CLIMATE ACTION WENDOVER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Improve local environment through planting trees and wildflowers. We encourage local residents and children to do the same. We encourage local residents to reduce their carbon footprint via general education and by participating in local projects that will carbon emissions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,300 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 13 Mawrth 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACHEL BLACKMORE | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|||||
Dr Sarah Hooper | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Anna Taylor | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Frank Horn | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|||||
George James Guest | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Paul John Moring | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Frederick Toplis | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Justine Sarah Hamer | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Lorna Jane Nightingale | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
David Bernard Blackmore | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Kirsty Eleanor Shanahan | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF THE CONSERVATION, PROTECTION, AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF WENDOVER AND SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR: 1. BY INCREASING BIODIVERSITY; 2. BY RAISING AWARENESS OF THE CAUSES AND IMPACT OF CLIMATE CHANGE; 3. PROMOTING WASTE REDUCTION, RE-USE RECLAMATION, RECYCLING, USE OF RECYCLED PRODUCTS AND THE USE OF SURPLUS GOODS AND FOOD, AND; 4. ENCOURAGING PRACTICAL STEPS TO REDUCE ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE LEVELS AND MITIGATE THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Bryants Acre
Wendover
AYLESBURY
Buckinghamshire
HP22 6JY
- Ffôn:
- 07505142169
- E-bost:
- climateactionwendover@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window