EAST KENT FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main purpose of the organisation are to: - 1) advance the education of women and girls for the public benefit 2) promote sustainable development for the public benefit 3) advance health for the public benefit 4) advance citizenship for the public benefit by the promotion of civic responsibility and volunteering.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
Llywodraethu
- 14 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 219375 KENT - EAST KENT FEDERATION OF WOMENS INSTITUTES
- 30 Awst 2022: CIO registration
- EAST KENT FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROL ANNE EVANS | Cadeirydd | 28 March 2018 |
|
|
||||
Jennifer Anne Silk | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|||||
Sharon Jane Goff | Ymddiriedolwr | 21 February 2025 |
|
|||||
Hazel Eileen Bentley | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Angela Coleman | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Julie Driver | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
SHEILA MARY SPIERS | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
Sandra Mary Brown | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 30 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE FEDERATION ARE TO FURTHER THE PURPOSES OF THE WOMEN’S INSTITUTE MOVEMENT IN EAST KENT AND ELSEWHERE. 3.2 THE MAIN PURPOSES OF THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION ARE: (A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN AND GIRLS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL AREAS INCLUDING (WITHOUT LIMITATION): I. LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL ISSUES OF POLITICAL AND SOCIAL IMPORTANCE; II. MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS; AND III. ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, CRAFTS, HOME ECONOMICS, SCIENCE, HEALTH AND SOCIAL WELFARE; (B) TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: I. EDUCATING PEOPLE IN THE PRESERVATION, CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES; AND II. PROMOTING SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; (C) TO ADVANCE HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND (D) TO ADVANCE CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF CIVIC RESPONSIBILITY AND VOLUNTEERING. 3.3 IN CLAUSE 3.2 “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” MEANS DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT GENERATION WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR NEEDS. 3.4 THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION SEEKS TO GIVE WOMEN THE OPPORTUNITY OF WORKING TOGETHER THROUGH THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION IN THEIR COMMUNITIES, OF DEVELOPING THEIR CAPACITY AND SKILLS, AND OF PUTTING INTO PRACTICE THOSE IDEALS FOR WHICH THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION STANDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EAST KENT WOMEN'S INSTITUTE
CROWN HOUSE
JOHN ROBERTS BUSINESS PARK
PEAN HILL
WHITSTABLE
CT5 3BJ
- Ffôn:
- 01227464106
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window