NUNSFIELD HOUSE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
VENUE/ ROOM HIRE FOR COMMUNITY GROUPS AND ORGANISATIONS BOOKED ON REGULAR BASIS. FUNCTION ROOM VENUE. PROVIDE GOOD FACILITIES OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||||
JOHN BREARLEY | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||||
Janet Hitchcock | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||
RONALD FROST | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||||
Mark Brodniewski | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||
Julie Frith | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||
ANGELA Walton | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||||
DAVID HODGKINSON | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||||
MARTIN ECKERSLEY | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||||
Andrew James Barker | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|||||||
JANET GRAY | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||||
HILDA HEAP BEM | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||||
JOAN HODGINSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||||
MRS PAM CHENEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MAUREEN PICKARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JANET BARDSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.05k | £45.66k | £42.56k | £31.04k | £40.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.26k | £42.44k | £32.14k | £32.15k | £42.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.50k | £16.00k | £765 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/04/1967 AS AMENDED ON 09/03/1988 AS AMENDED BY SCHEME DATED 03/06/1997 AS AMENDED ON 17/01/2012 AS AMENDED ON 28/05/2013 AS AMENDED ON 27/05/2014 as amended on 29 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA CONTAINED IN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF THE PARISH COUNCIL OF ALVASTON, BOULTON, ALLENTON AND SHELTON LOCK AS EXISTING ON THE 1 FEBRUARY 1967 AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN COMMON EFFORT TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS. B) TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE, OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION AND ITS CONSTITUENT BODIES IN THE FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS
Maes buddion
SEE OBJECT
Elusennau cysylltiedig
- 17 Rhagfyr 1969 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Nunsfield House Community Centre
33 Boulton Lane
Alvaston
Derby
DE24 0FD
- Ffôn:
- 01332571113
- E-bost:
- manager@nunsfieldhouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window