STAFFORD RANGERS IN THE COMMUNITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to promote community participation in healthy recreation by providing facilities for playing football and other sports to improve health and to provide facilities for sport, recreation and other leisure time occupation for people who have need of it because of their circumstances or for the public at large in the interests of social welfare and with the object of improving lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 21 Medi 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Kenneth Macmillan | Cadeirydd | 29 July 2021 |
|
|||||||
Thomas John Thomson | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||||
Timothy James Tantram | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||||
Mark Paul Alcock | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||||
Timothy Brian Glayshier | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||||
Andrew Peter Fearn | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||||
Gary Bloor | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.86k | £9.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.25k | £13.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £225 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC, IN PARTICULAR, THE INHABITANTS OF STAFFORDSHIRE AND THE SURROUNDING AREAS: (1) TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF ASSOCIATION FOOTBALL AND OTHER SPORTS CAPABLE OF IMPROVING HEALTH (FACILITIES MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING FOOTBALL/SPORTING ACTIVITIES). (2) TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF PEOPLE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BECAUSE OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Football Ground
Marston Road
ST16 3BX
- Ffôn:
- 01785602430
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window