SEACOURT HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a community hall for the use of all sections of the local community within the Parish of North Hinksey
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 03 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1000816 SEACOURT HALL
- 09 Ionawr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen Michael Fisher | Cadeirydd | 05 June 2023 |
|
|||||
David John Wyatt | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|||||
Janet Bartlam | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Saman Jamshidifard | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|||||
Caroline Potter | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|||||
Lorna Berrett | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Susan Dowe | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
David Nicholas Kay | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF NORTH HINKSEY IN THE COUNTY OF OXFORDSHIRE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR: A) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND B) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SEACOURT HALL
3 CHURCH WAY
OXFORD
OX2 9TH
- Ffôn:
- 07452960100
- E-bost:
- admin@seacourthall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window