SCRUM THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SCRUM creates excellent, accessible performances for the public benefit throughout the UK, with a particular focus on postcodes under-funded for the arts. Along with live performances, we deliver workshops and digital resources to students, teachers, and emerging makers, in order to nurture a new generation of audiences and makers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramin Eitan Musa Sabi | Cadeirydd | 28 November 2022 |
|
|
||||||
Professor Mihaela van der Schaar | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||||
Penelope Elizabeth Saward | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||||
Heather Pasfield | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||||
SIR DAVID CHARLES MAURICE BELL | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|||||||
Niamh O'Flaherty | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||||
Ella Thorpe-Beeston | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Chwefror 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Chwefror 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 23 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE ART OF DRAMA FOR THE PUBLIC BENEFIT, INCLUDING BY PRODUCING AND PROMOTING PERFORMANCE EVENTS OF AN EXCEPTIONAL QUALITY FOR THE PUBLIC THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM AND ABROAD, AND TO ADVANCE THEATRE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH A FOCUS ON DEVELOPING THE CREATIVE SKILLS OF PARTICIPANTS, INCLUDING BY PROVIDING WORKSHOPS AND DIGITAL RESOURCES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR: • SCHOOL AGE STUDENTS FROM KEY STAGES 1-4; • TEACHERS OF THOSE STUDENTS; AND • EMERGING ARTISTS. FOR THE PURPOSE OF THIS CONSTITUTION, THE TERM ‘EMERGING ARTISTS’ MEANS PERSONS OF ANY CREATIVE DISCIPLINE IN THE THEATRE INDUSTRY WHO FALL INTO ONE OR MORE OF THE FOLLOWING CATEGORIES: • DESIRES SUPPORT TO GAIN THEATRE-MAKING SKILLS • HAS FEWER THAN FIVE PROFESSIONAL CREDITS • DOES NOT RECEIVE A SALARY FOR MAKING THEATRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
191 Talgarth Road
London
W6 8BJ
- Ffôn:
- 07927637198
- E-bost:
- co-leads@scrumtheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window