WOOLHOPE NATURALISTS FIELD CLUB

Rhif yr elusen: 521000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Eight meetings and eight field meetings were held during the year. The Committee met four times during the year Newsletters were published in March and September The annual Transactions was published in December.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £12,125
Cyfanswm gwariant: £11,345

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mai 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JONATHAN COMBER Ymddiriedolwr 16 March 2024
THE HEREFORDSHIRE VICTORIA COUNTY HISTORY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Joseph Goldsmith Ymddiriedolwr 16 March 2024
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Toby Cusworth Ymddiriedolwr 16 March 2024
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Christian Montez Ymddiriedolwr 15 March 2024
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr HOWARD CHARLES TOMLINSON PhD Ymddiriedolwr 31 March 2023
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
William Robert Colcough Watson Ymddiriedolwr 12 March 2023
Dim ar gofnod
Dr Keith RAY PhD Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
Duncan JAMES Ymddiriedolwr 01 December 2021
THE PEMBRIDGE AMENITY TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 103 diwrnod
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Anne Harbour Ymddiriedolwr 14 March 2021
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Terry Morgan Ymddiriedolwr 04 March 2021
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SUSAN OLVER BSc Ymddiriedolwr 01 January 2017
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
PROFESSOR RACHEL JENKINS Ymddiriedolwr 01 January 2017
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr JANE MCKENZIE ADAMS Ymddiriedolwr 01 January 2017
HEREFORDSHIRE MUSEUM SERVICE SUPPORT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Marianne Percival Ymddiriedolwr 14 June 2013
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
CONINGSBY'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
MOIRA JENKINS BSC Ymddiriedolwr 18 May 2011
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr JANET MARY COOPER MA Ymddiriedolwr 18 May 2011
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MR D LOVELACE Ymddiriedolwr
FRIENDS OF HEREFORDSHIRE ARCHIVES
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MR D A WHITEHEAD MA FSA Ymddiriedolwr
THE HEREFORDSHIRE VICTORIA COUNTY HISTORY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DR JOHN CHRISTIAN EISEL PhD Ymddiriedolwr
THE WOOLHOPE NATURALISTS’ FIELD CLUB OF HEREFORDSHIRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.63k £10.83k £9.86k £10.39k £12.13k
Cyfanswm gwariant £15.91k £9.52k £8.57k £16.41k £11.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 20 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WOOLHOPE ROOM
HEREFORD LIBRARY
BROAD STREET
HEREFORD
HR4 9AU
Ffôn:
01684577134