ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST IA, ST IVES (DIOCESE OF TRURO).
Rhif yr elusen: 1201438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nicholas John Widdows M.Eng,M.A. | Cadeirydd | 03 April 2022 |
|
|
||||
Jeffrey Williams | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|
||||
Graeme George Parkhill | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY WATSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Dr Andrew Peter Hicks | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Dr Anne Grafton Hicks | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Ann Patricia Luke | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Diane Crocker | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|
||||
William Frederick David Badcock | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Daniel Christopher Lawther | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Rev Keiren Eric Marwood | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Peter Weston | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|||||
Martha Jane Patrick-Morsman | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Badcock | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Jean Florence Wendoline Francis | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.