CYRENAEUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cyrenaeus seeks to provide surgical procedures to people in Cameroon, Uganda, Ghana, Togo and Benin who require plastic surgery intervention for previously existing conditions. The Charity will also facilitate volunteers to deliver training to medical professionals in the countries listed above.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Benin
- Camerwn
- Ghana
- Togo
- Uganda
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO ORLANDO MD, FRCS | Cadeirydd | 22 October 2022 |
|
|
||||
Dr Giulia Colavitti | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
JAMES MIRABAL | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £972 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 SEP 2022 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE HEALTH OF PATIENTS IN CAMEROON, UGANDA, GHANA, TOGO AND BENIN WHO REQUIRE RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF RESOURCES AND MEDICAL PROFESSIONALS IN THE RELEVANT FIELD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GRANDPONT HOUSE
ABINGDON ROAD
OXFORD
OX1 4LD
- Ffôn:
- 07483167885
- E-bost:
- jimmirabal@googlemail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window