BLACKPOOL HERITAGE AND MUSEUM TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the education of the public in relation to the history of Blackpool by the operation, maintenance and preservation of a museum in Blackpool known as 'Showtown: the museum of fun and entertainment'. To promote the history and heritage of Blackpool and the maintenance and preservation of the Blackpool heritage collections.
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Blackpool
Llywodraethu
- 06 Hydref 2023: Cofrestrwyd
- THE SHOWTOWN TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD SPENCER JOHN PHILLIPS | Cadeirydd | 30 March 2022 |
|
|
||||
Anita Cooper | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Gillan Campbell | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
NIGEL JOHN ARTHUR PATTERSON | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
KATHRYN MARY BENSON | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 MAR 2022 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28 APR 2022 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING:- 3.1 TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE HISTORY OF BLACKPOOL PRINCIPALLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: 3.1.1 THE OPERATION, MAINTENANCE AND PRESERVATION OF A MUSEUM IN BLACKPOOL KNOWN AS 'SHOWTOWN: THE MUSEUM OF FUN AND ENTERTAINMENT'; 3.1.2 THE OPERATION, MAINTENANCE AND PRESERVATION OF HERITAGE TRANSPORTATION; AND 3.1.3 THE DELIVERY OF ASSOCIATED FACILITIES AND ENGAGEMENT PROGRAMMES, FOSTERING KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, APPRECIATION AND ENJOYMENT OF THE HISTORY AND HERITAGE OF BLACKPOOL AND THE MAINTENANCE AND PRESERVATION OF THE BLACKPOOL HERITAGE COLLECTIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHOWTOWN
PALATINE BUILDING
PROMENADE
BLACKPOOL
FY1 4TQ
- Ffôn:
- 01253478624
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.