CATHEDRAL CHURCH OF CHRIST AND THE BLESSED VIRGIN MARY, ROCHESTER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian religion in accordance with the faith and practice of the Church of England, in particular by furthering the mission of the Church of England. To care for and conserve the fabric and structure of the Cathedral Church building. To advance any other charitable purposes.
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bexley
- Bromley
- Caint
- Medway
Llywodraethu
- 06 Chwefror 2024: Cofrestrwyd
- ROCHESTER CATHEDRAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Philip Hesketh DL | Cadeirydd | 06 February 2024 |
|
|
||||||
Carline Deal | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||||
DAVID SAMUELS | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||
Colin Lovell | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||
Rev Sue Brewer | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||
Rev Chris Dench | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||
Paul Francis | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||
Rev NEIL JOHN BUNKER | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||
Barbara Chinamasa | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||
ELLEN COUZENS | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||
Paul David Hudson | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|||||||
Rev Gordon Giles PhD | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JAN 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHAPTER ARE? (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE FAITH AND PRACTICE OF THE CHURCH OF ENGLAND, IN PARTICULAR BY FURTHERING THE MISSION OF THE CHURCH OF ENGLAND; (B) TO CARE FOR AND CONSERVE THE FABRIC AND STRUCTURE OF THE CATHEDRAL CHURCH BUILDING; (C) TO ADVANCE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE ANCILLARY TO THE FURTHERANCE OF THE PURPOSE REFERRED TO IN SUB-PARAGRAPH (A) OR (B). THE CHAPTER MUST ACT FOR THE PUBLIC BENEFIT WITHIN THE MEANING OF SECTION 4(3) OF THE CHARITIES ACT 2011.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GARTH HOUSE
THE PRECINCT
ROCHESTER
ME1 1SX
- Ffôn:
- 01634843366
- E-bost:
- info@rochestercathedral.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.