Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF HOLY TRINITY, BINGLEY

Rhif yr elusen: 1202042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Lindsay H Pearson Cadeirydd 20 July 2023
COTTINGLEY COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Michelle Metcalfe Ymddiriedolwr 18 May 2025
Dim ar gofnod
Linda Margery Burrows Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Catherine Brown Ymddiriedolwr 26 February 2023
Dim ar gofnod
Paul Anthony Slack Ymddiriedolwr 06 March 2022
Dim ar gofnod
Rosemary Katherine Glave Ymddiriedolwr 06 March 2022
Dim ar gofnod
Frances-Elizabeth Evans Ymddiriedolwr 06 March 2022
Dim ar gofnod
Sheena Martin Tullie Ymddiriedolwr 06 March 2022
Dim ar gofnod
Vicki Askam Ymddiriedolwr 06 March 2022
Dim ar gofnod
CHRISTINE CLARK Ymddiriedolwr 06 March 2022
BINGLEY COMMUNITY KITCHEN
Derbyniwyd: Ar amser
Pamela Jean Hird Ymddiriedolwr 09 May 2021
Dim ar gofnod
Robert Griffiths Ymddiriedolwr 17 March 2019
ROTARY CLUB OF BRADFORD WEST CHARITY TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser