ST HELENS UNIT 294 OF THE SEA CADET CORPS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of training in seamanship, boatwork and marine engineering. The training in self discipline by emulation of the rules and traditions of the Royal Navy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
29 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- St Helens
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- T.S SCIMITAR (Enw gwaith)
- ST HELENS SEA CADETS UNIT TS SCIMITAR (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Mahoney | Cadeirydd | 19 November 2024 |
|
|
||||
Malgorzata Barrow | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Terence Burns | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Sarah Dillon | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Yvonne Chadwick | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
Edward Richard William Stanley | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.71k | £8.56k | £41.68k | £32.00k | £31.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.40k | £14.51k | £22.09k | £39.83k | £30.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEA CADET REGULATIONS
Gwrthrychau elusennol
The charitable purpose of the Unit (the Purpose) is to promote the development of young people in achieving their physical, intellectual and social potential as individuals and as responsible citizens by the provision of education and leisure time activities using a nautical theme and in accordance with the principles, ethos and practices of the Marine Society & Sea Cadets (MSSC).
Maes buddion
ST HELENS AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
T S Scimitar
St. Helens Sea Cadet Corp
Mill Street
ST. HELENS
WA10 2BB
- Ffôn:
- 0174420193
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window