ymddiriedolwyr ST HELENS UNIT 294 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 521309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Chadwick | Cadeirydd | 09 September 2016 |
|
|
||||
Malgorzata Barrow | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Tracy Howarth | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Terence Burns | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Sarah Dillon | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Edward Richard William Stanley | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.