Hanes ariannol YEALAND VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 18/08/2020 18/08/2021 18/08/2022 18/08/2023 18/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.78k £23.85k £12.05k £14.14k £14.26k
Cyfanswm gwariant £17.91k £8.61k £10.81k £14.73k £21.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.00k £2.67k £250 N/A