YEALAND VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management and maintenance of Yealand Village Hall which is available to all people living in the local communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 August 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
34 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 05 Mai 1964: Cofrestrwyd
- THE YEALANDS CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldine Moore | Cadeirydd | 12 October 2015 |
|
|
||||
Jacqueline Norton | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Timothy Mark Robinson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Joanne Clair Wheeler-Stones | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Susan Mason-Cave | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Gitane Collins | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Kathryn Brown | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Rebecca Oaks | Ymddiriedolwr | 23 December 2020 |
|
|||||
Kathryn Elizabeth Kenyon | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Sue Tyldesley | Ymddiriedolwr | 05 March 2017 |
|
|||||
Dawn Maureen HANCOCK | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
LISA MARSHALL | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
Helen Claire Sayers | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
||||
ANGELA MCCARTHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/08/2020 | 18/08/2021 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | 18/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.78k | £23.85k | £12.05k | £14.14k | £14.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.91k | £8.61k | £10.81k | £14.73k | £21.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £19.00k | £2.67k | £250 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2022 | 08 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 18TH SEPTEMBER 1963 AS VARIED BY SCHEME DATED 17 AUGUST 1993 AS AMENDED ON 27 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE YEALANDS AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, AND IN PARTICULAR FOR USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS
Maes buddion
YEALANDS AND THE NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Storrs Grange
Silverdale Road
Yealand Redmayne
Carnforth
LA5 9TA
- Ffôn:
- 07769335107
- E-bost:
- gerrymoore1950@gmail.com
- Gwefan:
-
yealandvillagehall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window