SUSSEX PRISONERS' FAMILIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support family members of people who are facing imprisonment, imprisoned or leaving prison by offering advice, advocacy, information and emotional support; signposting to other appropriate organisations when appropriate and providing training, information and resources to professionals who work with prisoners' families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2023: CIO registration
- SUSSEX PRISONERS' FAMILIES CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Hart Leadsom | Cadeirydd | 11 May 2023 |
|
|
||||
Ruth Simmonds | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
MICHEL EMILE OLSZEWSKI | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||
Fiona Margaret Bauermeister | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £261.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF DEPENDENT FAMILY MEMBERS OF PEOPLE WHO ARE FACING IMPRISONMENT, IMPRISONED OR LEAVING PRISON, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH: A) HELPING THEM NAVIGATE THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM; B) OFFERING ADVICE, ADVOCACY, INFORMATION AND EMOTIONAL SUPPORT; C) SIGNPOSTING TO OTHER APPROPRIATE ORGANISATIONS WHEN APPROPRIATE; D) PROVIDING INFORMATION AND RESOURCES TO PROFESSIONALS TO PROVIDE INSIGHT OF ISSUES FACED BY DEPENDENT FAMILY MEMBERS TO IMPROVE THE SUPPORT/SERVICES THEY PROVIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39-41 SURREY STREET
BRIGHTON
BRIGHTON
BN1 3PB
- Ffôn:
- 01273499843
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window