ymddiriedolwyr THE BRADGATE PARK AND SWITHLAND WOOD CHARITY
Rhif yr elusen: 521476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS JAMES RUSHTON | Cadeirydd | 10 December 2018 |
|
|
||||
Elly Cutkelvin | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Philip Bittner | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Sean Atterbury | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Louise Ransberry | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|||||
Judith Ruth Spence | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
SIR PETER SOULSBY | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Sam Marcus Lattaway | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Deborah Taylor | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
DAVID LINDLEY QPM | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.