Ymddiriedolwyr READ EASY DERBY & DISTRICT
Rhif yr elusen: 1202775

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan John Livsey | Cadeirydd | 28 May 2024 |
|
|
||||
Kathryn Styles | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Anne-Marie Sturman | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Amina Rashid | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Lesley Elisabeth Courtney | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|||||
Ruth Anne Hodgson | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Jill Smith | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
JILL DOREEN REED | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
AMY LOUISE BRISTOW | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
HEATHER FIONA HENLEY | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.