Dogfen lywodraethu THE LEICESTERSHIRE AND RUTLAND PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 521529
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AND CONSTITUTION ADOPTED 1ST OCTOBER 1953 AS AMENDED 10TH OCTOBER 1967, 27 NOVEMBER 1984, 6 OCTOBER 1992 AND 7 OCTOBER 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ADVISE ON AND ASSIST IN THE PROVISION OF ADEQUATE PLAYING FIELDS AND PLAYGROUNDS IN THE BENEFICIAL AREA FOR THE PURPOSE OF OUTDOOR GAMES, SPORTS AND PASTIMES WITH A VIEW TO PROMOTING THE PHYSICAL AND MORAL WELFARE AND THE SAFETY OF THE POPULATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LEICESTERSHIRE AND RUTLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.