THE DEMENTIA CARE HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
At The Dementia Care Hub CIO, we offer a programme of sessions to support care partners and people living with a dementia in Hampshire. We provide groups to reduce isolation and loneliness, training for care partners, wellbeing sessions for people living with dementia, respite, art groups and carer groups. We develop social care plans to support people the right support at the right time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,894 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Awst 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon W Brimble | Cadeirydd | 03 August 2023 |
|
|
||||
Richard Martin Glover | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Natasha Allan | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Fiona Chaabane | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Virginia Margaret Hodge | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|||||
Sarah Roberts | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 06 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 06 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE THE NEEDS OF PERSONS LIVING WITH A DEMENTIA, THEIR FAMILIES AND CARERS, BY PROVIDING SUPPORT, TRAINING, AND GUIDANCE AND BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR RESPITE AND RECREATION IN A SAFE AND STIMULATING ENVIRONMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Southcote
Southampton Road
Cadnam
Hampshire
SO40 2NF
- Ffôn:
- 07769009599
- E-bost:
- info@dementiacarehub.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window