THE CATHEDRAL CHURCH OF CHRIST, BLESSED MARY THE VIRGIN AND ST CUTHBERT OF DURHAM

Rhif yr elusen: 1205971
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Durham Cathedral is the Anglican Cathedral Church of the Diocese of Durham. It is the Shrine of St Cuthbert and the Venerable Bede, the Seat of the Bishop of Durham and a focus of pilgrimage and spirituality in North East England. Inspired by our saints, Cuthbert and Bede, the mission of Durham Cathedral is to offer everyone the opportunity to encounter God and know God's love in Jesus Christ.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Durham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Ebrill 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • DURHAM CATHEDRAL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Canon Alice Ambrose-Thurman Ymddiriedolwr 22 January 2025
Dim ar gofnod
Canon Dr Maria Cockerill Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
Canon Paul Chandler Ymddiriedolwr 07 October 2024
CBF FUNDS TRUSTEE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
The Revd Canon Michael Everitt Ymddiriedolwr 07 October 2024
FRIENDS OF DURHAM CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
Canon Jonathan Ward Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
The Revd Canon Charlotte Allen Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
The Revd Canon Michael Hampel Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
The Revd Canon Professor Simon Oliver Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
THE VERY REVD PHILIP PLYMING Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
Canon Professor Stefanie Constanze Sheen Ymddiriedolwr 06 October 2024
Dim ar gofnod
Canon Dr Apollo Tutesigensi Ymddiriedolwr 06 October 2024
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 20 JUN 1995 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 27 JUN 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ACADEMIC LIFE OF ORDAINED CLERGY IN THE CHURCH OF ENGLAND OR CHURCHES IN COMMUNION WITH THE CHURCH OF ENGLAND OR OTHER CHURCHES TO WHICH THE CHURCH OF ENGLAND (ECUMENICAL RELATIONS) MEASURE 1988 FOR THE TIME BEING APPLIES BY THE FOLLOWING MEANS: (A) TO PROMOTE THE ESTABLISHMENT OF AND TO SUPPORT (WHETHER OR NOT THE CHARITY HAS PROMOTED IT) ON SUCH TERMS AS THE TRUSTEE THINKS FIT A RESEARCH POST IN CHRISTIAN THEOLOGY IN THE UNIVERSITY OF DURHAM IN CONJUNCTION WITH A RESIDENTIARY OR LAY CANONRY IN DURHAM CATHEDRAL SO FAR AS THE CATHEDRAL?S STATUTES FROM TIME TO TIME PERMIT, OR (B) TO PROMOTE THE ESTABLISHMENT OF AND TO SUPPORT (WHETHER OR NOT THE CHARITY HAS PROMOTED THEM) ON SUCH TERMS AS THE TRUSTEE THINKS FIT ONE OR MORE PROFESSORSHIPS IN THE THEOLOGY DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY OF DURHAM IN CONJUNCTION WITH RESIDENTIARY OR LAY CANONRIES IN DURHAM CATHEDRAL, OR (C) FAILING THE ABOVE TO PROMOTE THE ESTABLISHMENT OF AND TO SUPPORT (WHETHER OR NOT THE CHARITY HAS PROMOTED THEM) ON SUCH TERMS AS THE TRUSTEE THINKS FIT SIMILAR POSTS IN OTHER UNIVERSITIES IN CONJUNCTION WITH RESIDENTIARY OR LAY CANONRIES IN DURHAM CATHEDRAL.
Maes buddion
Hanes cofrestru
  • 25 Ebrill 2024 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
DURHAM CATHEDRAL
THE CATHEDRAL OFFICE
THE COLLEGE
DURHAM
DH1 3EH
Ffôn:
01913755255