ymddiriedolwyr THE CATHEDRAL CHURCH OF CHRIST, BLESSED MARY THE VIRGIN AND ST CUTHBERT OF DURHAM
Rhif yr elusen: 1205971
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE VERY REVD PHILIP PLYMING | Cadeirydd | 16 September 2023 |
|
|
||||
Canon Paul Chandler | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|||||
Canon Jonathan Ward | Ymddiriedolwr | 17 October 2021 |
|
|||||
Canon Dr Maria Cockerill | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
The Revd Canon Michael Everitt | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|||||
Andrew Roy Thurston | Ymddiriedolwr | 10 March 2019 |
|
|||||
The Revd Canon Michael Hampel | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|||||
The Revd Canon Charlotte Allen | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
The Revd Canon Professor Simon Oliver | Ymddiriedolwr | 25 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.