ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION NORTH WEST ENGLAND
Rhif yr elusen: 521654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rona Rommel | Cadeirydd | 01 February 2020 |
|
|
||||
Jennifer Anne Chapman-Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Jennifer Long | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Gillian Clarkson | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Sylvia Macaulay | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Laura Keller | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|||||
Rose Bode | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
Nicola Robinson | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Su Simpson | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Ramsden | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Linda Pearson | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
Patricia Beesley | Ymddiriedolwr | 12 September 2021 |
|
|
||||
Tracey Johnson | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Nicola Barker | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Ann-Marie Steele | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Sharon Weaver | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|||||
SARAH ELIZABETH BEALE | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|||||
Elaine Disley | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.