Hanes ariannol 1ST IBSTOCK BOY SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 521731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.43k £12.08k £6.52k £6.80k £12.32k
Cyfanswm gwariant £5.87k £10.19k £5.21k £7.80k £6.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A