THE CHARTERED INSTITUTE OF EXPORT & INTERNATIONAL TRADE

Rhif yr elusen: 1206688
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Ionawr 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • IOE&IT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sean Ramsden Ymddiriedolwr 30 January 2025
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Jale Cairney Ymddiriedolwr 03 December 2024
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Scott Parker Ymddiriedolwr 03 December 2024
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Jayakumar Venkataraman Ymddiriedolwr 29 March 2023
Dim ar gofnod
FILOMENA TEIXEIRA Ymddiriedolwr 29 March 2023
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
John Henry Myers Alty Ymddiriedolwr 08 September 2022
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Caroline Olive Mary Gumble Ymddiriedolwr 21 November 2019
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
CHARTERED INSTITUTE OF BUILDING BENEVOLENT FUND LIMITED
Prof Sangeeta Khorana Ymddiriedolwr 21 November 2019
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Dominic James Haworth Broom Ymddiriedolwr 01 August 2019
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen McQuillan Ymddiriedolwr 29 January 2019
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Terence Charles William Scuoler CBE MIEx Ymddiriedolwr 08 November 2017
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
MARCEL HUGO LANDAU Ymddiriedolwr 06 November 2014
THE IOE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
IOE&IT
EXPORT HOUSE
MINERVA BUSINESS PARK
LYNCH WOOD
PETERBOROUGH
PE2 6FT
Ffôn:
01733404400