JESUITS IN BRITAIN CIO

Rhif yr elusen: 1207742
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of the CIO is the advancement of religion for the public benefit in accordance with the principles and doctrines of the Roman Catholic faith through the religious and other charitable work for the time being carried out by or under the direction of or supported by the Society of Jesus as the Trustees with the approval of the Provincial shall from time to time think fit.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Ariannin
  • Cenia
  • Colombia
  • De Affrica
  • Ffrainc
  • Gaiana
  • Haiti
  • India
  • Iorddonen
  • Kyrgyzstan
  • Lithwania
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Mecsico
  • Mosambic
  • Nigeria
  • Philipinas
  • Slofacia
  • Taiwan
  • Uganda
  • Yr Alban
  • Yr Eidal
  • Y Weriniaeth Ddominicaidd
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Gorffennaf 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Father Keith Patrick McMillan SJ Ymddiriedolwr 30 August 2024
HEYTHROP INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
SOCIETY OF JESUS TRUST OF 1929 FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES
Derbyniwyd: Ar amser
THE STONYHURST FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Peter Gallagher Ymddiriedolwr 05 April 2024
SOCIETY OF JESUS TRUST OF 1929 FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES
Derbyniwyd: Ar amser
Fr Paul Nicholson SJ Ymddiriedolwr 05 April 2024
Dim ar gofnod
Br Arthur Stephen Power SJ Ymddiriedolwr 05 April 2024
Dim ar gofnod
Fr Francis Gerard Mitchell SJ Ymddiriedolwr 05 April 2024
Dim ar gofnod
Fr Matthew John Power SJ Ymddiriedolwr 05 April 2024
Dim ar gofnod
Fr David Richard Smolira SJ Ymddiriedolwr 05 April 2024
Dim ar gofnod
Rev Nicholas Owen Austin SJ Ymddiriedolwr 05 April 2024
SOCIETY OF JESUS TRUST OF 1929 FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 13 OCTOBER 1949 PROVED DPR MANCHESTER ON 8 SEPTEMBER 1972 AND SCHEME OF 17TH DECEMBER 1980
Gwrthrychau elusennol
TO PAY AND DISTRIBUTE ANNUALLY THE NET INCOME OF THE CHARITY TO OR FOR THE BENEFIT OF THE POOR OF THE CITY OF MANCHESTER.
Maes buddion
SEE OBJECT
Hanes cofrestru
  • 10 Gorffennaf 1980 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Jesuits in Britain CIO
114 Mount Street
LONDON
W1K 3AH
Ffôn:
02074990285