THE PARISH OF REDRUTH

Rhif yr elusen: 1204231
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Parochial Church Council which administers and is responsible for 5 churches at St Andrew Redruth, St Euny Redruth, St Stephen Treleigh, Christchurch Lanner and St Andrew Pencoys

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Awst 2023: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • REDRUTH PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Rebecca Mary Bell Cadeirydd 02 September 2024
Dim ar gofnod
Christine Ann Cunningham Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Ronald Michael Pitcher Ymddiriedolwr 17 March 2024
Dim ar gofnod
Patricia Mary Knights Ymddiriedolwr 17 March 2024
Dim ar gofnod
Michael Louis Smith Ymddiriedolwr 17 March 2024
Dim ar gofnod
JULIET MARY JENKIN Ymddiriedolwr 17 March 2024
GUILD OF FRIENDS OF CAMBORNE-REDRUTH COMMUNITY HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Charles Knights Ymddiriedolwr 17 March 2024
Dim ar gofnod
Mary Alison Anson Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Linda Elizabeth James Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Mary Eileen Harris Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Margaret Anne Youlton Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Caroline Maria Stewart Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Brian Gannaway Ymddiriedolwr 07 August 2023
Dim ar gofnod
Jason Hoole-Jackson Ymddiriedolwr 07 August 2023
Dim ar gofnod
Lucie Rogers Ymddiriedolwr 07 August 2023
Dim ar gofnod
Jill Tolputt Ymddiriedolwr 07 August 2023
Dim ar gofnod
Lez Seth Ymddiriedolwr 07 August 2023
Dim ar gofnod
Jeff Saville Ymddiriedolwr 07 August 2023
Dim ar gofnod
Sheila Gannaway Ymddiriedolwr 07 August 2023
Dim ar gofnod
Richard John Arundell ROBINSON Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Linda Beskeen Ymddiriedolwr 23 April 2023
REDRUTH OLD CORNWALL SOCIETY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 670 diwrnod
ROYAL GEOLOGICAL SOCIETY OF CORNWALL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Andrews Church
Clinton Road
REDRUTH
TR15 2LL
Ffôn:
01209200739