SUPPORTING HEALTHCARE HEROES UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SHH-UK aims to provide relief both financially as one-off grants for loss of income, or for other needs arising from the effects of Long Covid. SHH-UK also aims to raise awareness of Long Covid amongst policymakers, healthcare providers and the general public so that healthcare workers are better supported at home and/or at work. We will also support research into Long Covid and share the results.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alison Mary Twycross | Cadeirydd | 13 November 2023 |
|
|
||||
Alexander Rosenbaum | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Adebola Abdulazeez Badiru | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Dolores Macchiavello | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Gerard Martin Bolger | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Maria Trewern | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Dr Michaela Catherine Barnard | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £792 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 30 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Nov 2023 as amended on 08 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
1. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP AMONGST HEALTHCARE WORKERS ACROSS THE UK WHO DEVELOPED LONG COVID DURING THE COURSE OF THEIR PROFESSIONAL DUTIES, WHETHER OR NOT THEY ARE STILL EMPLOYED, BY PROVIDING: A. FINANCIAL SUPPORT WITH HEALTHCARE NEEDS ARISING FROM LONG COVID THAT ARE NOT PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES; B. FINANCIAL SUPPORT TO MEET A PARTICULAR NEED THAT ARISES AS A RESULT OF A DROP IN INCOME; AND C. FINANCIAL SUPPORT TO ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND ALL THE NECESSARY SUPPORT TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. 2. THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH OF HEALTHCARE WORKERS ACROSS THE UK WHO DEVELOPED LONG COVID DURING THE COURSE OF THEIR PROFESSIONAL DUTIES, WHETHER OR NOT THEY ARE STILL EMPLOYED, BY: A. RAISING AWARENESS OF LONG COVID, ITS TREATMENT, RECOVERY AND REHABILITATION AMONG HEALTH POLICYMAKERS, HEALTHCARE PROVIDERS AND THE GENERAL PUBLIC; B. MAKING KNOWN TO HEALTHCARE PROVIDERS AND HEALTH POLICYMAKERS THE VIEWS AND LIVED EXPERIENCE OF MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC SUFFERING FROM OR AFFECTED BY LONG COVID; AND C. SUPPORTING RESEARCH INTO LONG COVID, ITS DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION FROM IT AND THE DISSEMINATION OF USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT. FOR THE PURPOSE OF THE OBJECTS ‘LONG COVID’ MEANS POST-ACUTE COVID-19 SYNDROME, WHERE SYMPTOMS AND/OR LONG-TERM COMPLICATIONS OCCUR BEYOND FOUR WEEKS FROM INITIAL INFECTION OR SYMPTOM ONSET TO INCLUDE ANY POST VIRAL ILLNESS WITH A SUSPECTED OR EVIDENCED LINK TO COVID-19.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Station Road
Haddenham
AYLESBURY
HP17 8AN
- Ffôn:
- 07384554161
- E-bost:
- info@shh-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window