ymddiriedolwyr VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Beck | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Peter Davidson | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Nicola Yvonne Richardson | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Tina Stroud | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Dr Kevin McKenna | Ymddiriedolwr | 19 December 2018 |
|
|
||||
ANN AUGUST | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Janet McMahon | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|||||
Jean Humphrys | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|||||
MURRAY DAVIES | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
||||
GEOFFREY WRIGHT | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.