THE CATHEDRAL CHURCH OF THE BLESSED VIRGIN MARY OF LINCOLN

Rhif yr elusen: 1207411
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary of Lincoln ('Lincoln Cathedral') is first and foremost a church, the seat of the Bishop of Lincoln and a centre of worship and mission.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
  • Gogledd Swydd Lincoln
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mawrth 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Amy Livingstone-Thompson Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Hilary Jane Hamnet Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Martin James Hickerton Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Neil Rhodes Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Andrew Edward Long Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
The Very Revd Dr Simon Matthew Jones Ymddiriedolwr 14 September 2024
LINCOLN CATHEDRAL MUSIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
LINCOLN CATHEDRAL LEARNING, ARTS, CULTURE AND EVENTS CIO
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINCOLN DIOCESAN TRUST AND BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev CAROLYN BAILEY Ymddiriedolwr 09 July 2024
ANNE FISHERS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
RACHEL HYDE AND THE REVEREND JOHN MOSSOP (EXCLUSIVE OF THE HYDE PRIZES AND REWARDS)
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD SEATON NORTON
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MARY PRICE
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF GEORGE SNEATH
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM IRELAND'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THURLBY CAUSEWAY ESTATE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Andrew Everett Suthern Ymddiriedolwr 12 March 2024
THE INSTITUTE OF AGRICULTURAL MANAGEMENT CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Nigel Stuart Welch Ymddiriedolwr 12 March 2024
Dim ar gofnod
THE REVD CANON ROWENA NIESJE KING Ymddiriedolwr 12 March 2024
Dim ar gofnod
Simon Keith Parkes Ymddiriedolwr 12 March 2024
Dim ar gofnod
Revd Canon Nicholas James Watson Brown Ymddiriedolwr 20 December 2020
THE HOSPITAL OF THE HOLY AND UNDIVIDED TRINITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DARELL FOR SCHOLARSHIP AT EXETER COLLEGE, OXFORD
Derbyniwyd: Ar amser
LINCOLN DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
Amanda Jane Dowdy Ymddiriedolwr 20 December 2020
ST.PETER'S SCHOOL, YORK
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Lincoln Cathedral
4 Priorygate
LINCOLN
LN2 1PL
Ffôn:
01522561600