ymddiriedolwyr STOKE ON TRENT UNIT 321 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 522729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Carter | Cadeirydd | 01 November 2020 |
|
|
||||
Michelle Aitken | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Darren Ely | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
||||
Samantha Dudley | Ymddiriedolwr | 08 August 2014 |
|
|
||||
David Eivers | Ymddiriedolwr | 02 November 2013 |
|
|
||||
Thomas Eivers | Ymddiriedolwr | 27 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.