Hanes ariannol THE HIGHBALL TRUST (BIRMINGHAM)

Rhif yr elusen: 522861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.07k £39.84k £17.56k £21.35k £15.51k
Cyfanswm gwariant £31.73k £31.12k £20.67k £30.98k £21.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £32.14k N/A N/A N/A