FANFARE MILTON KEYNES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 20 Chwefror 2024: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|||||
Giles Liddiard | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Thomas Andrew Donaldson Barlex | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Christopher Jolly | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|||||
Imogen Allen | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|||||
Sonya Samantha Charlotte Ivy Jolly | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £241 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 20 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN RESIDING IN MILTON KEYNES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ADMINISTERING A BURSARY FUND TO SUPPORT FAMILIES WITH FINANCIAL HARDSHIP TO ACCESS MUSIC TUITION AT MILTON KEYNES MUSIC EDUCATION HUB.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 THE STABLES
POUND LANE
NORTH CRAWLEY
2 THE STABLES POUND LANE
MK16 9HL
- Ffôn:
- 01234391062
- E-bost:
- info@fanfare-mk.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window