LEAMINGTON AND WARWICK UNIT OF THE SEA CADET CORPS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the Sea Cadet Corps (SCC) is to help young people towards responsible adulthood and to encourage them to reach their potential by developing valuable personal attributes and high standards of conduct, using a nautical theme based on the customs and traditions of the Royal Navy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1087449 SCHOOLS OUT @ CUBBINGTON C OF E SCHOOL
- 09 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- T S BACCHANTE (Enw gwaith)
- LEAMINGTON AND WARWICK UNIT 208, SEA CADET CORPS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Arnold | Cadeirydd | 21 December 2016 |
|
|
||||
Adam Hambridge | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Georgina Heydon - Neves | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Richard Thomas | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Vickie Thomas | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Rosamund Mcintyre | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Robert Cameron | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Dianne Cooper | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
James David Freeman | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.63k | £15.54k | £17.37k | £6.93k | £10.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.34k | £9.99k | £10.09k | £7.71k | £112.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEA CADET REGULATIONS
Gwrthrychau elusennol
The charitable purpose of the Unit (the Purpose) is to promote the development of young people in achieving their physical, intellectual and social potential as individuals and as responsible citizens by the provision of education and leisure time activities using a nautical theme and in accordance with the principles, ethos and practices of the Marine Society & Sea Cadets (MSSC).
Maes buddion
LEAMINGTON AND WARWICK AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
T.S. Bacchante
Riverside Walk
Adelaide Road
Leamington Spa
Warwickshire
CV32 5AH
- Ffôn:
- 07387899367
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window