UNIVERSITY OF BATH STUDENTS' UNION (BUSU)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sports, arts, cultural, departmental, recreational, media, volunteering and diversity & support student groups; representation both academic and in areas such as accommodation, campus facilities, town/gown relations and national issues; support in housing, academic and welfare advice, peer mentoring and peer assisted learning; training, development and entrepreneurial opportunities and a job shop.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£3,001,477
Roddion a chymynroddion | £1.64m | |
Weithgareddau elusennol | £1.17m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £178.06k | |
Buddsoddiadau | £11.81k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,972,084
Codi arian | £76.04k | |
Weithgareddau elusennol | £2.90m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £47,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £76.04k | |
Gwariant elusennol | £2.90m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £29.39k |
Pobl

56 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
1200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1143154 UNIVERSITY OF BATH STUDENTS' UNION (BUSU)
- 14 Rhagfyr 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimena Alamo | Cadeirydd | 14 December 2023 |
|
|
||||||
William George Lomax | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||||
Zuber Malik Lakhani | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||||
Olivia Warner | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||||
Benjamin Orford Thompson | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||||
Christine Gibbons | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|||||||
Barry Hughes | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
Professor Bernard John Morley | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
David Lam | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
Amber Jean Snary | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
Rebecca Board | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £47.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £178.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £76.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £135.54k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.24m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £172.18k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 NOV 2023
Gwrthrychau elusennol
BUSU'S CHARITABLE OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF BATH FOR THE PUBLIC BENEFIT BY:- PROMOTING THE INTERESTS AND WELFARE OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF BATH DURING THEIR COURSE OF STUDY AND REPRESENTING, SUPPORTING AND ADVISING MEMBERS; BEING THE RECOGNISED REPRESENTATIVE CHANNEL BETWEEN STUDENTS AND THE UNIVERSITY OF BATH AND ANY OTHER EXTERNAL BODIES; AND PROVIDING SOCIAL, CULTURAL, SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND FORUMS FOR DISCUSSION AND DEBATE FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF ITS STUDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY OF BATH SU
CLAVERTON DOWN
BATH
BA2 7AY
- Ffôn:
- 01225383800
- E-bost:
- TheSU@bath.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window