ymddiriedolwyr CLIFTON-ON-TEME-VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Alan Winnington | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
John Grove | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
David Roberts | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Philip Craven | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Andy Arnold | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Edith Dorothy Millwood | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
David Symons | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Anthony Wilson | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Amanda Jane Henry | Ymddiriedolwr | 18 September 2011 |
|
|||||
RUTH EDITH WILSON | Ymddiriedolwr | 18 September 2011 |
|
|
||||
RICHARD NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.