ymddiriedolwyr RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 523201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Mills | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Oliver Banwell | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Mair | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
ANGELA CONWAY | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
SHIRLEY LISELOTTE DOBBIN | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
HENRIETTA ALLISON ROSS | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
SIMON MICHAEL YATES | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|||||
ANTHONY JOHN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS A MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.