Hanes ariannol ASKRIGG TEMPERANCE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 523319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.37k £4.02k £12.56k £9.39k £8.91k
Cyfanswm gwariant £5.25k £4.70k £5.85k £22.08k £16.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A £10.89k N/A N/A