Hanes ariannol REETH DISTRICT MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 523402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.35k £17.83k £28.85k £32.48k £32.98k
Cyfanswm gwariant £15.80k £17.47k £23.42k £25.13k £31.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.33k £8.10k £3.89k £1.57k N/A