ymddiriedolwyr CLAPHAM-CUM-NEWBY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Eileen Peach | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
David Kingsley | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Eleanor Whitley | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Zoe Richardson | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Elspeth Ann Stewart | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Douglas Scott | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Tweedy Mason | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Harriet Jane Naden | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Anne Gorner | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Elisabeth Anne Douglas | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Alan Woodhouse | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Judith Mary Holt | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Margery Dowling | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||
Gerald Kay | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Anne Marie Lawler | Ymddiriedolwr | 10 April 2021 |
|
|
||||
Angela Maxine Martin | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER NORMAN GASCOINE HART | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
COLIN PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LIBBY MORRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Judith Dorothy Dawson | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.