Hanes ariannol WOOLLEY MINERS' WELFARE SCHEME

Rhif yr elusen: 523575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (226 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £57.35k £13.39k £23.19k £24.87k £19.80k
Cyfanswm gwariant £35.11k £10.74k £18.90k £18.75k £31.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.60k £3.00k £10.00k £17.37k N/A