MALTBY COLLIERY INSTITUTE AND RECREATION GROUND SCHEME
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sporting and recreational activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Rotherham
Llywodraethu
- 03 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1052600 FULL LIFE CHURCH (MALTBY)
- 03 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 523980 TOWNVILLE RECREATION AND SPORTS CLUB
- 03 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1076958 BLUEBELL WOOD CHILDREN'S HOSPICE
- 03 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 523474 ASKERN MINERS WELFARE HALL, SPORTS AND RECREATION ...
- 03 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 700356 THE ROTHERHAM HOSPICE TRUST
- 05 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
- 03 Hydref 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- MALTBY MINERS WELFARE (Enw gwaith)
- MALTBY COLLIERY INSTITUTE AND RECREATION GROUND (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.71k | £36.69k | £1.26k | £768 | £272 | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.90k | £401.09k | £1.92k | £2.17k | £63.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.99k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2023 | 303 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2023 | 668 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Medi 2023 | 578 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 15 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A RECREATION GROUND AND WELFARE INSTITUTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS (AND IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, SUCH OF THE SAID INHABITANTS AS ARE MEMBERS OF THE MINING COMMUNITY) OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
MALTBY AND THE NEIGHBOURHOOD, SOUTH YORKSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window