ymddiriedolwyr DINNINGTON COMMUNITY CENTRE AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 523912
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE ANN HAVENHAND | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Kathleen Aimes | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||||
John Thomas Ireland | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||||
Simon Andrew Tweed | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||||
Roy Morton | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||||
Tim Chapman | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||||
Jeanette Mallinder | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|||||||
Partrick Joseph Nelis | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||||
Zoe Lowe | Ymddiriedolwr | 15 August 2011 |
|
|
||||||
Andrew Ravenhall | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.