Ymddiriedolwyr STAINFORTH MINERS' RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 523948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Bowling Cadeirydd 02 January 2022
Dim ar gofnod
Sandra Beadle Ymddiriedolwr 01 May 2025
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LAWRENCE'S, HATFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Stuart Bolton Ymddiriedolwr 01 May 2025
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Simpson Ymddiriedolwr 01 May 2025
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Blanca Buckley Ymddiriedolwr 01 May 2025
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Marcus Miles Ymddiriedolwr 01 May 2025
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Gary Stapleton Ymddiriedolwr 01 May 2025
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew John Flynn Ymddiriedolwr 21 November 2023
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Mary Ruane Ymddiriedolwr 25 July 2023
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
David Marshall Ymddiriedolwr 02 January 2022
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
William Stephen Quinton Cook Ymddiriedolwr 02 January 2022
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Suzanne Rosemary Allsopp Ymddiriedolwr 18 May 2021
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Anne Lesley Sylvester Ymddiriedolwr 13 November 2018
Dim ar gofnod
KEITH ALLSOPP Ymddiriedolwr 23 May 2017
STAINFORTH COMMUNITY RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN THOMPSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod