Ymddiriedolwyr GRESFORD & DISTRICT WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 524052

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ian Grey | Cadeirydd | 28 July 2022 |
|
|
||||
Mark Philip Perry | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Andrea Mary Ellis | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Michelle Turner | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Griffin | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Michelle DERosa | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Andrew Bailey | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Carmello Gino Paletta | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Major Michael James | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Susan Happs | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Jayne Margaret Osborne | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
John Douglas Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Beryl Louise Blackmore | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||
Lesley Anne Murley | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
Robert Edwards | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
|
||||
JOHN GILBERT BELL | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
||||
Robert Geoffrey JONES | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
JANET HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIAN THELMA WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT DAVID WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN JANE HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE ELIZABETH RENNER SHIELDS JP MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.