THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WEST BUCKROSE IN THE DIOCESE OF YORK

Rhif yr elusen: 1210940
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Tachwedd 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PARISH OF WEST BUCKROSE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Catherine Anne Turner Cadeirydd
Dim ar gofnod
David James Slack Ymddiriedolwr 25 April 2024
ROTHER VALLEY RAILWAY HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
North Yorkshire Moors Railway Trust
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID STEPHEN QUICK Ymddiriedolwr 11 March 2024
Dim ar gofnod
Louise Ann Hampson Ymddiriedolwr 17 October 2022
LEAVENING ALLOTMENTS & GARDENS
Derbyniwyd: Ar amser
Pauline Durant Ymddiriedolwr 25 April 2016
VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
The Hon James William Michael Willoughby Ymddiriedolwr 15 August 2005
THE WILLOUGHBY ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
THE MIDDLETON FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BURTON AGNES HALL PRESERVATION TRUST LIMITED
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr
JANE SLANE SLOAN RAMSDEN Ymddiriedolwr 15 August 2005
SETTRINGTON ALL SAINTS CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARTS SOCIETY HELMSLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Lord Michael Charles James Middleton Ymddiriedolwr 15 August 2005
THE MIDDLETON FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Carol Evelyn Richardson Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Ruth Madelaine Mattingly Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Hon Ralph Daniel Beckett Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Alison Margaret Dalby Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Judith Mary Conn SRN HV(dip) Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Jeremy William Thomas Durant Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Carolyn Elizabeth Wilkinson Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Linda Mary Illingworth Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Rectory
2, Sudnicton Croft
Westow, York
YO60 7NB
Ffôn:
01653619928