ST CHAD'S LEEDS SCOUTS

Rhif yr elusen: 524776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scout Group with the following: Beaver Colony, Cub Pack, Scouts. Usual activities e.g. regular meetings, camps, outdoor activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £33,681
Cyfanswm gwariant: £34,454

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Leeds

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Awst 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • 19TH N LEEDS (ST CHAD'S) SCOUT GROUP (Enw gwaith)
  • 19TH NW LEEDS (ST CHADS) SCOUT GROUP COUNCIL (Enw gwaith)
  • ST CHAD'S LEEDS SCOUTS AND GUIDES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NEVILLE FELL Cadeirydd 24 February 2014
Dim ar gofnod
Kerrie Digings-Woods Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Lesley Jane Connor Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Rachel Fogg Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Andrew Cooper Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Zoe Hinchliffe Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Manjit McKenzie Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
CAROLINE BEDFORD Ymddiriedolwr 15 May 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.73k £8.02k £16.51k £27.82k £33.68k
Cyfanswm gwariant £27.35k £12.35k £13.98k £27.44k £34.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 01 Mawrth 2024 30 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 23 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 22 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 22 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14 Weetwood Avenue
LEEDS
Leeds
LS16 5NF
Ffôn:
07808731347
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael